Vorsitzender |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Finanzausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | | 31.10.2016 | bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Beigeordnete/r |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2016 | von 01.11.2016 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ratsmitglieder |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Mitglieder des Ausschusses |
Ausschuss für Soziales, Sport, Kultur, Senioren und Jugend | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Landwirtschafts- und Umweltausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.10.2011 | bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 08.11.2021 | | von 08.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Mitglieder des Ortsrates |
Ortsrat Wittorf | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Ortsrat Wittorf | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 08.04.2019 | von 01.11.2016 bis 08.04.2019 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Mitglied des Arbeitskreises |
Arbeitskreis "Strategischer Schuldenabbau" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2014 | 31.10.2016 | von 01.10.2014 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Arbeitskreis Schuldenabbau | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.10.2022 | | von 08.10.2022 | Ratsherr | Ratsherr |
Arbeitskreis Schulentwicklung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.10.2014 | 31.10.2016 | von 01.10.2014 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |